Usuario registrado en Informa
O si lo prefiere pulse aquí para darse de alta en Informa y que le visite un comercial
Denominación | Por El Futuro Y Estabilidad Del Club Sl (extinguida) (CIF) |
---|---|
Objeto Social | Realizacion de todo tipo de Inversiones en Materia Deportiva. Inversion por Cuenta Propia y la Tenencia de todo tipo de Obligaciones Acciones o Participaciones en Sociedades, y Cualesquiera Otros Titulos Valores. |
Domicilio Social | Calle Bartolome de Medina, 24 - LC Cómo llegar |
Constituida hace | 25 Años, 5 Meses y 26 Días |
Provincia | Sevilla |
Localidad | Sevilla |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
La actividad central de la empresa Por El Futuro Y Estabilidad Del Club Sl (extinguida) es Sociedades de cartera (holdings). Por El Futuro Y Estabilidad Del Club Sl (extinguida) tiene en la actualidad su domicilio social establecido en Calle Bartolome de Medina, 24 - LC, Sevilla provincia de Sevilla.
El CNAE de dicha empresa es 6420 - Actividades de las sociedades holding.
Su creación data de 25/03/1999, hace ya 25 Años, 5 Meses y 26 Días. La empresa posee un capital social situado en un tramo entre Mayor de 60.000 €.
El objeto social que ha registrado es Realizacion de todo tipo de Inversiones en Materia Deportiva. Inversion por Cuenta Propia y la Tenencia de todo tipo de Obligaciones Acciones o Participaciones en Sociedades, y Cualesquiera Otros Titulos Valores..
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2021 |
---|---|
Número de Empleados | 0 (año 2017) |
Rango del Capital Social | Mayor de 60.000 € |
Acto | Fecha | Anuncio | Reg. Merc. |
---|---|---|---|
Extinción | 2023-01-20 | 34005 | SEVILLA |
Disolución | 2023-01-20 | 34005 | SEVILLA |
Otros conceptos | 2023-01-20 | 34005 | SEVILLA |
Nombramientos | 2023-01-20 | 34005 | SEVILLA |
Revocaciones | 2023-01-20 | 34005 | SEVILLA |
Nombramientos | 2017-02-21 | 85215 | SEVILLA |
Revocaciones | 2017-02-21 | 85215 | SEVILLA |
Nombramientos | 2017-02-21 | 85012 | SEVILLA |