Usuario registrado en Informa
O si lo prefiere pulse aquí para darse de alta en Informa y que le visite un comercial
Denominación | Vegachar S.l. (CIF) |
---|---|
Objeto Social | la Gestion del Patrimonio de la Propia Sociedad. |
Domicilio Social | Calle del Carme, 1 -3 5 1 2 Cómo llegar |
Constituida hace | 25 Años, 3 Meses y 4 Días |
Provincia | Barcelona |
Localidad | Castelldefels |
Teléfono | 629...
Ver teléfono 629...
|
Otros teléfonos: | 936653506 |
CNAE 2009 | 6832 - Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria |
SIC | 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas |
Actividad Informa | 1834000 - Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial |
Ventas Últimos Años | Disponible |
Vegachar S.l. centra su actividad en Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial. Vegachar S.l. es una compañía que realiza su actividad desde Calle del Carme, 1 -3 5 1 2 en Castelldefels, Barcelona.
Dentro del árbol del CNAE, está clasificada como 6832 - Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria.
Fue creada hace 25 Años, 3 Meses y 4 Días, el 16/06/1999. Su volumen de ventas se sitúa entre Menor de 300 mil €. El capital social de la empresa es Mayor de 60.000 €.
Su objeto social es el siguiente: la Gestion del Patrimonio de la Propia Sociedad..
La empresa facilita el número 629... para ponerse en contacto con ellos.
Ventas | Menor de 300 mil € |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2023 |
Número de Empleados | 0 (año 2023) |
Rango del Capital Social | Mayor de 60.000 € |
Acto | Fecha | Anuncio | Reg. Merc. |
---|---|---|---|
Cambio de objeto social | 2021-09-28 | 431764 | BARCELONA |
Modificaciones estatutarias | 2021-09-28 | 431764 | BARCELONA |
Modificaciones estatutarias | 2020-12-31 | 469602 | BARCELONA |
Nombramientos | 2020-12-31 | 469601 | BARCELONA |
Revocaciones | 2020-12-31 | 469601 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 2014-11-18 | 467495 | BARCELONA |
Cambio de objeto social | 2009-11-03 | 459786 | BARCELONA |
Nombramientos | 2009-11-03 | 459786 | BARCELONA |